四川在线消息(四川日报记者 游飞)2月13日,雅安市第三届人民代表大会第五次会议选举祝鸿为雅安市中级人民法院院长,李勇为雅安市第三届人民代表大会常务委员会副主任。同日,会议还选出李田、杨朝宗、何卫平、 唐柯、雷健为雅安市第三届人民代表大会常务委员会委员。
祝鸿同志简历
祝 鸿,男,汉族,生于1966年10月,籍贯四川宣汉,出生地四川平昌,1987年12月加入中国共产党,1992年8月参加工作,四川师范大学中国古代文学专业毕业,硕士研究生,现任雅安市中级人民法院党组书记、院长。
简 历
1985.09-1989.07 四川师范大学中文系学习
1989.07-1992.08 四川师范大学中国古代文学专业硕士研究生学习(其间:1989.09-1990.07四川省 都江堰市公安局锻炼)
1992.08-1994.12 成都市轴承集团董事会秘书
1994.12-1996.06 四川省高级人民法院干部
1996.06-1997.09 四川省高级人民法院办公室书记员
1997.09-1999.08 四川省高级人民法院办公室党组秘书
1999.08-2002.01 四川省高级人民法院办公室督查督办科副科长、党组秘书、助理审判员
2002.01-2004.11 四川省高级人民法院办公室副主任、党组秘书 、助理审判员(2001.02-2004.02西南政法大学法学专业本科学习)
2004.11-2007.08 四川省高级人民法院办公室副主任、党组秘书 、审判员
2007.08-2011.08 四川省高级人民法院政治部组织人事处处长、审判员
2011.08-2011.10 攀枝花市中级人民法院党组书记
2011.10-2012.01 攀枝花市中级人民法院党组书记、副院长、代理院长
2012.01-2015.02 攀枝花市中级人民法院党组书记、院长
2015.02- 雅安市中级人民法院党组书记、副院长、代理院长、院长
四川省十二届人大代表、雅安市三届人大代表
[NextPage]
李 勇 同志简历
李 勇,男,汉族,生于1961年2月,籍贯四川名山,出生地四川名山,1993年12月加入中国共产党,1985年1月参加工作,四川省委党校函授法律专业毕业,大学学历,现任雅安市人大常委会副主任,市文体广电新闻出版局党委书记、局长。
简 历
1978.09-1985.01 名山县中峰学校任教
1985.01-1991.06 名山县中峰乡文化专干
1991.06-1993.03 名山县文化馆副馆长
1993.03-1994.04 名山县文化馆馆长
1994.04-1995.02 名山县文体局副局长
1995.02-1996.06 名山县旅游局副局长
1996.06-1997.07 名山县文体局局长
1997.07-2000.01 雅安地委宣传部办公室主任(其间:1996.08-1999.06四川省委党校函授学院法律专业大专学习;1998.04-2000.04西南财经大学政治经济学专业研究生课程进修班结业)
2000.01-2001.08 雅安地区体委副主任、党组副书记(主持工作)
2001.08-2006.12 雅安市体育局党组书记、局长(其间:2002.09-2004.12四川省委党校函授学院法律专业本科学习)
2006.12-2012.01 雅安市纪委副书记
2012.01-2014.07 雅安市直属机关工委书记
2014.07-2014.08 雅安市文新广局党委书记
2014.08-2014.11 雅安市文新广局党委书记、局长
2014.11-2014.12 雅安市文体广电新闻出版局党委书记、市文新广局局长
2014.12-2015.02 雅安市文体广电新闻出版局党委书记、局长
2015.02- 雅安市人大常委会副主任,市文体广电新闻出版局党委书记、局长 雅安市三届人大代表