中新网成都1月23日电 (付敬懿)四川省成都市第十六届人民代表大会第三次会议23日闭幕,会议选举唐良智为成都市市长。
在空缺近三个月后,成都市迎来了新中国成立后第13任市长。1960年6月出生的唐良智是湖北洪湖人,曾历任中共湖北省武汉市委副书记、市长,12月24日任中共成都市委副书记,提名为成都市市长人选。
唐良智的前任葛红林,于2001年担任成都市市委副书记,两年后任成都市市长,连任11年,2014年10月20日调任中铝公司董事长、党组书记。
在湖北政界,唐良智均留下不俗政绩。在出任武汉市长期间,唐良智提出将这座中部重镇打造成国家级中心城市,并相继推出工业倍增、城管革命、城建攻坚等“铁腕”措施。尽管宏观经济面临下行压力,武汉经济依旧保持“逆势增长”,2014年有望跨入GDP“万亿俱乐部”。
当日,会议还选举了郭彦为成都市中级人民法院院长,郑家荣为成都市第十六届人大常委委员会委员。(完)
【唐良智同志简历】
唐良智,男,汉族,1960年6月生,湖北洪湖人,1982年7月加入中国共产党,1983年8月参加工作,华中科技大学经济学院西方经济学专业毕业,研究生学历,经济学博士学位。
现任成都市委副书记、市长。
1979.09—1983.08 华中工学院固体电子系半导体物理与器件专业学习;
1983.08—1985.04 邮电部上海第一研究所助理工程师;
1985.04—1987.01 邮电部武汉邮电科学研究院助理工程师;
1987.01—1998.07 湖北省武汉东湖新技术开发区规划办、管理办主任科员,新技术创业中心副主任、党委书记,管委会政策法规处副处长、处长;
1998.07—2001.10 湖北省武汉东湖新技术开发区管委会副主任、党委委员,管委会副主任、党委副书记,开发区工委副书记、管委会副主任;
2001.10—2003.04 湖北省武汉市硚口区委副书记、区长;
2003.04—2005.10 湖北省武汉东湖新技术开发区管委会主任、工委副书记(2005.05明确为正厅级);
2005.10—2007.06 湖北省武汉东湖新技术开发区管委会主任、工委书记;
2007.06—2008.02 湖北省襄樊市委副书记、代市长、市长;
2008.02—2008.04 湖北省襄樊市委书记;
2008.04—2011.01 湖北省襄阳(樊)市委书记、市人大主任;
2011.01—2011.02 湖北省武汉市委副书记、代市长;
2011.02—2014.12 湖北省武汉市委副书记、市长;
2014.12—2015.01 四川省成都市委副书记、代市长;
2015.01—现在 四川省成都市委副书记、市长。
第十届、十一届全国人大代表,四川省第十二届人大代表,成都市第十六届人大代表。
(来源:四川党政信息库)
【郭彦同志简历】
郭彦,男,汉族,1964年11月生,四川通江人,1987年1月加入中国共产党,1987年8月参加工作,中央党校经济管理专业毕业,研究生学历;北京大学法律系毕业,法学学士学位。
现任成都市中级人民法院院长。
1983.09—1987.08 北京大学法律系学生;
1987.08—1992.03 四川省人民检察院刑检处科员、书记员(其间:1988.01-1988.12下派巴中县人民检察院起诉科锻炼1988.12-1989.07下派达县地区检察分院起诉处锻炼);
1992.03—1996.02 四川省人民检察院刑检处副主任科员(其间:1992.10任助检员1992.03-1994.04下派德阳市人民检察院反贪局锻炼);
1996.02—1998.03 四川省人民检察院办公室综合科科长、助理检察员(正科级);
1998.03—2001.01 四川省人民检察院办公室副主任(其间:1998.04任检察员);
2001.01—2002.01 四川省人民检察院办公室主任(其间:2000.04-2001.03最高人民检察院办公厅检察长办公室副主任<挂职锻炼>);
2002.01—2015.01 四川省人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员、检察员(其间:2002.01-2004.09兼办公室主任;2003.09-2006.07中央党校经济管理研究生班毕业; 2008.12正厅级);
2015.01—现在 成都市中级人民法院代院长、院长。
成都市第十六届人大代表